Вычеслить рациональным способом пример 19*42-42*16+16*40-40*13+13*38-38*10+10*36-36*7

3 Июл 2021 в 19:45
32 +1
0
Ответы
1

Для вычисления данного выражения мы можем воспользоваться свойством распределения умножения относительно сложения:

1942 - 4216 + 1640 - 4013 + 1338 - 3810 + 1036 - 367

Выполним умножение:

1942 = 798
4216 = 672
1640 = 640
4013 = 520
1338 = 494
3810 = 380
1036 = 360
367 = 252

Подставим полученные значения обратно в исходное выражение:

798 - 672 + 640 - 520 + 494 - 380 + 360 - 252

Теперь проведем операции по очереди:

798 - 672 = 126
126 + 640 = 766
766 - 520 = 246
246 + 494 = 740
740 - 380 = 360
360 + 360 = 720
720 - 252 = 468

Итак, результат данного выражения равен 468.

17 Апр в 15:10
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Название заказа не должно быть пустым
Введите email
Бесплатные доработки
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы
Проверка работы на плагиат
Интересные статьи из справочника
Поможем написать учебную работу
Название заказа не должно быть пустым
Введите email
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 84 683 авторам
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Прямой эфир